Renseignements sur Vincenza Sicuranza
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Vincenza Sicuranza
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1745975, Registre du commerce Zurich, (20)
Sicuranza Personalberatung GmbH, in Zürich, CHE-288.091.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dimo, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 1642481, Registre du commerce Zurich, (20)
Sicuranza & Ton Personalberatung GmbH, in Zürich, CHE-288.091.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354355).
Statutenänderung:
25.07.2014.
Firma neu:
Sicuranza Personalberatung GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dimo, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6958346, Registre du commerce Zurich, (20)
Sicuranza & Ton Personalberatung GmbH, in Zürich, CH-020.4.048.788-5, Limmatquai 4, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in Personalfragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ton, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.