Renseignements sur Irina Shepeleva
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Irina Shepeleva
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006086787, Registre du commerce Zoug, (170)
GWM AG, in Zug, CHE-109.617.383, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294494).
Statutenänderung:
14.05.2024. 10.07.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist ein Vermögensverwalter gemäss Art. 17 Abs. 1 FINIG und bezweckt die Verwaltung und die Anlage von Vermögen im Auftrag Dritter gemäss Art. 3 lit. c Ziff. 3 und 4 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und die Beratung ihrer Kunden auf dem Gebiet der Vermögensanlagen. Sie erbringt ihren Kunden Dienstleistungen im Family Office Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt und indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shepeleva, Irina, russische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sosinov, Igor, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006064911, Registre du commerce Zoug, (170)
ISG AG, in Zug, CHE-414.214.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971582).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shepeleva, Irina, russische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005971582, Registre du commerce Zoug, (170)
ISG AG, in Zug, CHE-414.214.325, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2024, Publ. 1005960814).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sosinov, Igor, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Shepeleva, Irina, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].