Renseignements sur Edgar Joachim Sepp
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Edgar Joachim Sepp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005299283, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Stiftung altra schaffhausen, in Schaffhausen, CHE-106.063.229, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sepp, Edgar, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004514088, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Dugong Dive Center GmbH, in Schaffhausen, CHE-112.210.409, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226447).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streule, Pia, von Appenzell, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sepp, Edgar Joachim, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, John, von Sumiswald, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4226447, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Dugong Dive Center GmbH, in Schaffhausen, CHE-112.210.409, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071957).
Statutenänderung:
08.05.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Tauchschule bzw. eines Tauchladens sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sepp, Edgar Joachim, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Sepp, Edgar, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Streule, Pia, von Appenzell, in Schaffhausen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzende Geschäftsführerin, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 30'000.00].