Renseignements sur Reto René Sennrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Reto René Sennrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005845835, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Phelora AG, in Grub (AR), CHE-110.044.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698814).
Firma neu:
Phelora AG in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Weitere Adresse:
c/o Reto Sennrich, Vorderau 10, 9325 Roggwil TG (Liquidationsdomizil). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennrich, Reto René, von St. Gallen, in Roggwil (TG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung].
Numéro de publication: HR01-1005758357, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sennrich Energie GmbH, in Roggwil (TG), CHE-133.934.559, Vorderau 10, 9325 Roggwil TG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Entwicklung und Planung von Energiemassnahmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Sennrich, Reto René, von St. Gallen, in Roggwil TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004733903, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
XINEXUS Nuclear AG, in Zuzwil (SG), CHE-110.044.353, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695759).
Statutenänderung:
05.09.2019.
Firma neu:
Phelora AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung, die Zucht und den Handel mit Pflanzen aller Art. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Forschung und Entwicklung und den Handel von pharmazeutischen Produkten auf natürlicher Basis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sennrich, Reto René, von St. Gallen, in Roggwil TG, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Bernhardsgrütter, Bruno, von Gossau (SG), in Oberhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Frey, Dominic Manuel, von Glarus, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.