Renseignements sur Anita Senn-Muff
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Anita Senn-Muff
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2469905, Registre du commerce Lucerne, (100)
atravis GmbH, in Neuenkirch, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Deon, von Künten, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2206333, Registre du commerce Lucerne, (100)
atravis GmbH, in Neuenkirch, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157469).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Senn, Reto, von Liestal, in Eich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wendel, Deon, von Künten, in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2157469, Registre du commerce Lucerne, (100)
bioversity GmbH, in Sursee, CHE-115.901.906, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145753).
Statutenänderung:
12.05.2015.
Firma neu:
atravis GmbH.
Sitz neu:
Neuenkirch.
Domizil neu:
Mettenwilstrasse 18, 6203 Sempach Station. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beythien, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn-Muff, Anita, von Liestal, in Eich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.