Renseignements sur Achim Dieter Seeger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Achim Dieter Seeger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005932734, Registre du commerce Schwyz, (130)
ASM Project AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2023, Publ. 1005880634).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Beatenberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Löchgau (DE)].
Numéro de publication: HR02-1005880634, Registre du commerce Schwyz, (130)
ASM Project AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202315).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brennwald, Roland, von Männedorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Löchgau (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004944540, Registre du commerce Schwyz, (130)
Mining Radar AG, in Feusisberg, CHE-110.029.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206811).
Statutenänderung:
15.07.2020.
Firma neu:
ASM Project AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen und Betreiben einer elektronischen Informationsplattform für und über Minenunternehmen- und Investoren, die Beratung von Minen-Unternehmen, die Beteiligung an Projekten sowie den Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Zudem kann die Gesellschaft Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeger, Achim Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Löchgau (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.