Renseignements sur Karoline Ursula Seddiq
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karoline Ursula Seddiq
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5130658, Registre du commerce Zurich, (20)
OMD Assekuranz GmbH, in Kloten, CH-020.4.027.212-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 20, Publ. 2396562).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Emil-Oprecht-Strasse 9, 8050 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs Walter, von Affoltern im Emmental, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seddiq, Karoline Ursula, von Stein AR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mrad, Inessa, belarussische Staatsangehörige, in Kloten, mit Einzelprokura;
Meier, Marco Heinz, von Koblenz, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 2396562, Registre du commerce Zurich, (20)
OMD Assekuranz GmbH, bisher in Bülach, CH-020.4.027.212-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 15.12.2003, S. 23, Publ. 2028190).
Statutenänderung:
19.07.2004.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Kirchgasse 5a, 8302 Kloten.
Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck liegt in den Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft führt Beratungen und Schulungen mittels direkter Kundenkontakte, Seminaren und Kongressen auf dem Gebiete ihrer Dienstleistung und ihres Dienstleistungssortimentes durch. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft befugt, Partnerschaften mittels Verträgen und Beteiligungen mit allen zweckdienlichen Firmen und Unternehmungen im In- und Ausland einzugehen, beziehungsweise alle Geschäfte zu betreiben, beziehungsweise Dienstleistungen anzubieten oder Lizenzen hierzu zu erwerben oder zu vergeben, die den Zielen der Gesellschaft direkt oder indirekt dienlich sind. Des Weiteren ist die Gesellschaft befugt, alle hierzu erforderlichen Massnahmen zu ergreifen, unter anderem den Erwerb, die An- beziehungsweise Vermietung von Immobilien im In- und Ausland, die Einstellung von Personal, die Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Eine Erweiterung beziehungsweise Begrenzung des Gesellschaftszwecks kann von deren Gesellschaftern stets einstimmig beschlossen werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Heinz, von Koblenz, in Bülach, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jauch-Meier, Daniela, von Koblenz und Silenen, in Bülach, Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Marco Heinz, von Koblenz, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Bülach, Geschäftsführer];
Heiniger, Urs Walter, von Affoltern im Emmental, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seddiq, Karoline Ursula, von Stein AR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.