Renseignements sur Leopold Schwestermann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Leopold Schwestermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005103745, Registre du commerce Valais, (600)
Sutaro AG, in Brig-Glis, CHE-382.251.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, S.0, Publ. 2959433).
Statutenänderung:
10.02.2021.
Zweck neu:
Erwerb, Verkauf und Finanzierung von Grundstücken und Immobilien sowie Vermietung und Verwaltung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwestermann, Leopold, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Fabienne Nadja, von Läufelfingen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Degen, Jennifer Aline, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004864051, Registre du commerce Valais, (600)
SL Immobilien AG, in Brig-Glis, CHE-100.334.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, S.0, Publ. 2681437).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwestermann, Leopold, von Brig-Glis, in Glis (Brig-Glis), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brig (Brig-Glis), einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rubin, Chantal, von Brig-Glis, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rubin, Dominik, von Blatten, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004641139, Registre du commerce Valais, (600)
CLP Immobilien GmbH, in Brig-Glis, CHE-109.870.002, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, S.0, Publ. 3133547).
Statutenänderung:
10.05.2019.
Sitz neu:
Ried-Brig.
Domizil neu:
Bleike 7, 3911 Ried-Brig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwestermann, Leopold, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pfammatter, Pascal Patrick, von Eischoll, in Schindellegi (Feusisberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casto, Salvatore, von Röschenz, in Ried-Brig, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.