Renseignements sur Ursula Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ursula Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006014058, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Schweizer Treuhand AG, in Elsau, CHE-106.401.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728036).
Statutenänderung:
09.04.2024.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o DIEBUST Gastro Treuhand GmbH, Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Ursula, von Glattfelden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kadrijaj, Atdhe, von Unterentfelden, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004728036, Registre du commerce Zurich, (20)
Paul Schweizer Treuhand AG, in Elsau, CHE-106.401.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 13.12.2012, S.0, Publ. 6974110).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Paul, von Glattfelden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Ursula, von Glattfelden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
PJ-Handels AG, in E l s a u, Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.1995, S. 5623).
Firma neu:
PJ-Handels AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Verfügung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirkes Winterthur vom 14.07.1999 aufgelöst worden, weil die ihr zur Herstellung des gesetzmässigen Zustandes in bezug auf das Mindestkapital und die Mindestliberierung angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Paul, von Glattfelden, in Winterthur, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Dobbrown, Jürgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Bergvik (S), Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Schweizer, Christoph, von Glattfelden , in Winterthur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schweizer, Ursula, von Glattfelden, in Winterthur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].