Renseignements sur Anna-Maria Schweizer-Jegge
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anna-Maria Schweizer-Jegge
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004620953, Registre du commerce Argovie, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, CHE-109.535.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1616993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Hermann, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1616993, Registre du commerce Argovie, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, CHE-109.535.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2002, S. 1, Publ. 445778).
Statutenänderung:
26.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reto Müller & Partner Treuhand AG (CHE-103.332.485), in Eiken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hochreuter, Daniel August, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Markus, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Argovie, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, Gehrenstrasse 1, 5074 Eiken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2002.
Zweck:
An- und Verkauf sowie Reparaturen von Fahrzeugen und Landmaschinen aller Art und Verlegen von Wasserleitungen;
kann national wie auch international Filialen gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Vertrag vom 15.04.2002, von der im Handelsregister erloschenen Einzelfirma 'Hermann Schweizer', in Eiken, Aktiven von CHF 1'781'724.05 und Passiven von CHF 1'078'980.--, zum Preis von CHF 702'744.05, wofür 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 502'744.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Hermann, von Wallbach, in Eiken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle.