Renseignements sur Alexander Schweizer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Alexander Schweizer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Alexander Schweizer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005540789, Registre du commerce Berne, (36)
Tapisa Schweizer AG, in Thun, CHE-142.039.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Alexander, von Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Peter, von Steffisburg, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Christoph, von Fraubrunnen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reichle, Michael German, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005540757, Registre du commerce Berne, (36)
Chrisander Group Holding AG, in Thun, CHE-388.476.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Alexander, von Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Christian, von Steffisburg, in Goldiwil (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer, Christoph, von Fraubrunnen, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reichle, Michael German, von Thun, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005492290, Registre du commerce Berne, (36)
Chrisander Group Holding AG, in Thun, CHE-388.476.917, c/o Peter Schweizer, Gemmistrasse 16, 3604 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.05.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Post, Telefax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20./30.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Alexander, von Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Christian, von Steffisburg, in Goldiwil (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.