Renseignements sur Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6500478, Registre du commerce Zurich, (20)
Guidis AG, bisher in Zollikofen, CH-036.3.041.712-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S. 3, Publ. 4430100).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 48, 8703 Erlenbach ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen].
Numéro de publication: 5811070, Registre du commerce Zoug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Baar, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 17, Publ. 4656224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reigrotzki, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasenclever, Caspar, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4656224, Registre du commerce Zoug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Zug, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2008, S. 17, Publ. 4425494).
Statutenänderung:
03.09.2008.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8A, 6340 Baar.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
125'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mathys, Roland, von Linden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.