Renseignements sur Hermann Schumacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hermann Schumacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005221247, Registre du commerce Zurich, (20)
FCZ Trainingszentrum AG, in Zürich, CHE-221.087.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7055080, Registre du commerce Zurich, (20)
Dolder Kunsteisbahn AG, in Zürich, CH-020.3.906.957-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 27, Publ. 5452492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Andreas, von Uster, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Thomas, von Meikirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Mark, von St. Gallen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Numéro de publication: 5905196, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Haus des Sportes, in Zürich, CH-020.5.000.175-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2004, S. 20, Publ. 2232620).
Firma neu:
Genossenschaft Haus des Sportes in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bielmann, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetiker, Thomas, von Rümlang, in Langnau a.A., Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ogi, Erich, von Zürich, in Egg, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].