Renseignements sur Thorsten Schulte
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thorsten Schulte
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6991588, Registre du commerce Obwald, (140)
Elementum International AG, in Alpnach, CH-320.3.061.830-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, S. 0, Publ. 6346850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüssli, Heinz, von Ebnat-Kappel, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gollnick, Gerhard Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bocker, Dr. Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Schulte, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamm (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Bogner, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Batliner, Manfred, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Eschen (LI), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6346850, Registre du commerce Obwald, (140)
Elementum International AG, bisher in St. Gallen, CH-320.3.061.830-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, S. 0, Publ. 6330974).
Gründungsstatuten:
31.08.2007.
Statutenänderung:
17.06.2011.
Sitz neu:
Alpnach.
Domizil neu:
Brünigstrasse 12, 6055 Alpnach Dorf.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der internationale Vertrieb und der Handel mit Edelmetallen und Elementen aller Art. Die Gesellschaft kann Lagerungen von Edel- und strategischen Metallen durchführen. Vollständige Zweckumschreibung siehe Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bocker, Dr. Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach Dorf (Alpnach), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schulte, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamm (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gollnick, Gerhard Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Filderstadt (DE)].