Renseignements sur Dr. Martin Schuler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. Martin Schuler
Dernières notifications FOSC pour Dr. Martin Schuler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005966009, Registre du commerce Argovie, (400)
tenaz GmbH, in Möhlin, CHE-413.155.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884747).
Statutenänderung:
05.02.2024.
Sitz neu:
Zeiningen.
Domizil neu:
Hellweg 5, 4314 Zeiningen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Coachings- und Supportdienstleistungen in den Bereichen General Management Leadership, Business Development, Research, Projektmanagement, Verkauf, Aus- und Weiterbildung, Medizinaltechnik und Health Technology. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Dr. Martin, von Davos, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Möhlin];
Soto Schuler, Karim Henit, von Davos, in Zeiningen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Möhlin].
Numéro de publication: HR02-1005360219, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Oral Reconstruction Foundation, in Basel, CHE-112.839.518, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958909).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Martin, von Davos, in Möhlin, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005082348, Registre du commerce Grisons
AO Documentation and Publishing Foundation, in Davos, CHE-104.122.022, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Dr. Martin, von Davos, in Möhlin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.