Renseignements sur Bruno Schuhmacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Bruno Schuhmacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4868556, Registre du commerce Zurich, (20)
DirektFinanz AG, in Zürich, CH-170.3.031.541-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 26, Publ. 4527916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuhmacher, Bruno, von Siglistorf, in Oberwil-Lieli, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margraf, Anna-Béatrice, von Hitzkirch, in Steinhausen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palatnik, Igor, israelischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4527916, Registre du commerce Zurich, (20)
DirektFinanz AG, bisher in Zug, CH-170.3.031.541-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 21, Publ. 4233318).
Gründungsstatuten:
27.11.2007.
Statutenänderung:
29.05.2008.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DirektFinanz SA) (DirektFinanz Ltd.).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Poststrasse 3, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungsdienstleistungen und Treuhandgeschäften, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann keine Geschäfte tätigen, welche einer Bewilligung gemäss der schweizerischen Banken- oder Börsengesetzgebung und/oder der Gesetzgebung betreffend kollektive Kapitalanlagen bedürfen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
900 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Namen und Adressen der Gesellschaft bekannt sind durch Brief, E-mail oder Telefax. Zwingend ist, dass alle Aktionäre oder Nutzniesser die entsprechenden Mitteilungen und Bekanntmachungen über das gleiche Mitteilungsmedium erhalten müssen. Dies gilt auch im Falle von Publikationen im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gnehm, Victor Lorenz, von Bäretswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caputo, Enzo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmacher, Bruno, von Siglistorf, in Oberwil-Lieli, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margraf, Anna-Béatrice, von Hitzkirch, in Steinhausen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MOORE STEPHENS ZUG AG (CH-170.3.032.113-3), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3920710, Registre du commerce Zurich, (20)
Crédit Agricole (Suisse) SA, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.001.287-4, Betrieb einer Bank, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2007, S. 25, Publ. 3846996).
mit Hauptsitz in:
Genève.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Le Ber, Claude, kanadischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Elisabeth, von Arni AG und Schlieren, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Clement, Alphonse, französischer Staatsangehöriger, in Founex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duperrex, Bertrand, von Rougemont, in Vullierens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazza, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ratzmann, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuhmacher, Bruno, von Siglistorf, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarin, Dominique-Laure, von Lausanne, in Annemasse (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girardet, Sabine, von Cologny, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bovet, Laurent, von Auboranges, in Monnaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournier, Christian, von Nendaz, in Renens VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Laurent, von Bannwil, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciurca, Giuseppe, von Volketswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schytz, Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bovet, Veronique, von Auboranges, in Neyruz FR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Piccoli, Patrizia, italienische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Martin, Hector, von Langnau am Albis, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ta, Irene, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwyssig, Yolanda, von Seelisberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.