Renseignements sur Michael Schütz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Michael Schütz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005854302, Registre du commerce Berne, (36)
Förderverein les bernadettes, in Lyss, CHE-499.450.153, Verein (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957734).
Statutenänderung:
14.08.2023.
Zweck neu:
Der Zweck des Vereins besteht in der Unterstützung durch Geld und Zeit von sozialen Einrichtungen, die das Wohnen im Alter sowie generationenübergreifende Kontakte und Lebensformen zwischen älteren Generationen und Kindern ermöglichen und fördern. Es werden Projekte für Menschen in allen Altersgruppen unterstützt, die die Entwicklung der Menschen fördern und sie in ihren Lebensumständen wohlwollend unterstützen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Michael, von Blumenstein, in Reinach AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balerna, Sabine Josefine, von Breggia, in Erlach, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004957734, Registre du commerce Berne, (36)
Förderverein les bernadettes, in Lyss, CHE-499.450.153, Herrengasse 40, 3250 Lyss, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2020.
Zweck:
Der Zweck des Vereins besteht in der Unterstützung durch Geld und Zeit des Pflegehauses Villa Bernadette Lyss, begleitet im Alter (nachfolgend Villa Bernadette genannt).
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuwendungen aller Art, Erträge aus Sammel-, Spenden- und Sponsorenaktionen, Erlös aus Veranstaltungen, Ertrag aus Vermögen, Legate.
Eingetragene Personen:
Schneider, Hans Christof, von Rüderswil, in Ostermundigen, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Michael, von Blumenstein, in Reinach AG, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rondelli, Daniela Barbara Lina, von Locarno, in Salvenach (Murten), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4529608, Registre du commerce Lucerne, (100)
KKL Luzern Management AG, in Luzern, CH-100.3.018.854-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2007, S. 10, Publ. 3903574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Michael, von Blumenstein, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG, in Luzern (CH-100.3.004.354-1), Revisionsstelle [bisher: Balmer-Etienne AG Luzern, in Luzern].