Renseignements sur Mark Schürmann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Mark Schürmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005869665, Registre du commerce Soleure, (241)
AWF Aktiengesellschaft für Wirtschaftsförderung, in Egerkingen, CHE-101.464.236, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Hansjörg, von Egerkingen, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Mark, von Egerkingen, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005849002, Registre du commerce Tessin, (501)
Immobiliare Lago SA, in Locarno, CHE-100.274.093, società anonima (Nr. FUSC 31 del 15.02.2021, Pubbl. 1005101074).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Schürmann, Hans Jörg, da Egerkingen, in Egerkingen, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Schürmann, Mark, da Egerkingen, in Egerkingen, membro, senza diritto di firma.
Numéro de publication: HR02-1005364178, Registre du commerce Soleure, (241)
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen, CHE-106.268.116, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, S.0, Publ. 6481834).
Statutenänderung:
13.12.2021.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 13.12.2021 Aktiven von CHF 1'795'137.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'325'351.53 auf die "Gross Treuhand AG", neu firmierend mit "ST Schürmann Treuhand AG", in Egerkingen (CHE-368.403.482).
Gegenleistung:
CHF 469'785.98.
Firma neu:
JAM Group AG.
Zweck neu:
Handel mit und Verwalten, Sanieren, Projektieren, Überbauen und Bewirtschaften von Immobilien sowie Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien)].
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Hansjörg, von Egerkingen, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Mark, von Egerkingen, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].