Renseignements sur Peter Schürch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Schürch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6929900, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, S. [, publizierten TR-Eintrags Nr. 16760 vom 31.10.2012. SPB, Le Havre, Zweigniederlassung Bern, in Bern, CH-660.5.537.008-7, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2012, Publ. 6917176).
mit Hauptsitz in:
Le Havre (FR).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genève, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung [nicht: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung].
Numéro de publication: 4331314, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung für die gemeinsame Einrichtung gemäss Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung, in Solothurn, CH-260.7.000.194-3, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2007, S. 13, Publ. 3714702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Kurt, von Aarau und Rottenschwil, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Barmettler, Josef, von Ennetmoos und Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revaz, Pierre-Marcel, von Salvan, in Vétroz, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Klaus, Guido, von Littau, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Urs, von Ebnat-Kappel, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurflüh, Roland, von Trub, in Pully, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Solothurn (CH.260.9.000.017-8), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4254306, Registre du commerce Zurich, (20)
Caisse de pensions II de GENERALI Assurances, in Adliswil, CH-660.0.247.970-1, Vorsorgeschutz für die Direktionsmitglieder der mit der Generali (Schweiz) Holding, Adliswil, Stiftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 28, Publ. 4005238).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Genf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrich, Dr. Peter, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.