Renseignements sur Robert Paul Schüpbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Robert Paul Schüpbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2186559, Registre du commerce Soleure, (241)
Schüpbach's Heft-Shop, in Bettlach, CHE-298.653.592, Buchenweg 1, 2544 Bettlach, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Fertigen von Broschüren und Prospekten.
Eingetragene Personen:
Schüpbach, Robert Paul, von Grosshöchstetten, in Bettlach, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Häni, Mirjam, von Leuzigen, in Bellach, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1105261, Registre du commerce Berne, (36)
Sun Chemical AG, Zweigniederlassung Coates Lorilleux, in Köniz, CH-035.9.033.415-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2010, S. 4, Publ. 5879658).
mit Hauptsitz in:
Geroldswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Robert, von Grosshöchstetten, in Subingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5821672, Registre du commerce Zurich, (20)
kucom consulting GmbH, in Kloten, CH-020.4.020.004-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 07.06.2000, S. 3854).
Statutenänderung:
20.07.2010.
Firma neu:
KITB GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Bülach.
Domizil neu:
c/o André Kunz, Dachslenbergstrasse 46, 8180 Bülach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft betreibt Analysen, Beratungen, Dienstleistungen und Problemlösungen für Unternehmen und Organisationen in strategischen und operativen Belangen, insbesondere auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie, sowie elektronischen und optischen Geräten ganz allgemein. Testen von und Handel mit den genannten Technologien und Geräten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 10.05.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 10.05.1999 PC Hard- und Software zum Preis von CHF 21'479.45, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 11'479.45 als Forderung gutgeschrieben werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.09.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schüpbach, Robert, von Grosshöchstetten, in Wabern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Christoph, von Bäretswil, in Kloten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kunz, André, von Bäretswil, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.