Renseignements sur Lorenz gen. Lori Schüpbach
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lorenz gen. Lori Schüpbach
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3647980, Registre du commerce Berne, (36)
Boatmedia AG, in Bern, CH-035.3.013.589-7, Herausgabe des Schweizer Jachtmagazins 'SWISSBOAT' usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2004, S. 3, Publ. 2563666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilber, Ruedi, von Flawil, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schüpbach, Lorenz genannt Lori, von Landiswil, in Thun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Urs, von Engi, in Uettligen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martz, Jean-Daniel Dr., von Bremgarten bei Bern, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3209550, Registre du commerce Berne, (36)
Los Media GmbH, bisher in Aarau, CH-400.4.017.676-6, Ausübung von Tätigkeiten jeder Art im Medien-, Druck-, Marketing- und PR-Bereich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 28.04.1997, S. 2834).
Gründungsstatuten:
04.07.1996.
Statutenänderung:
23.12.2005.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Ralligweg 10, 3012 Bern.
Zweck:
Ausübung von Tätigkeiten jeder Art im Medien-, Druck-, Marketing- und PR-Bereich;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- oder Ausland beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henz, Hans Rudolf, von Aarau, in Aarau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Schüpbach, Karl, von Landiswil, in Worb, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Lorenz, von Landiswil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Bern, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--].
Numéro de publication: 2563666, Registre du commerce Berne, (36)
Boatmedia AG, in Bern, CH-035.3.013.589-7, Herausgabe des Schweizer Jachtmagazins 'SWISSBOAT' usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2001, S. 229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sollberger, Anton, von Willadingen, in Gümligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Horisberger, Martin, von Auswil, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Urs, von Engi, in Uettligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schüpbach, Lorenz genannt Lori, von Landiswil, in Thun, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].