Renseignements sur Dietmar Joachim Schroth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dietmar Joachim Schroth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2456545, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Immos 6 AG, bisher in Kilchberg ZH, CHE-419.981.596, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2374855).
Statutenänderung:
26.10.2015.
Firma neu:
KKA Invest AG.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
Alte Haslenstrasse 5, 9053 Teufen AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernstein, Oskar, von Zürich, in Nassau (BS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schroth, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlovichné Bakos, Krisztina, ungarische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2409695, Registre du commerce Zurich, (20)
Immos 6 Invest AG, in Kilchberg ZH, CHE-488.632.164, Hornhaldenstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.09.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen der Immobilien-Branche sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Promotion von Immobilienprojekten sowie Beratung in sämtlichen Immobilienbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 26.09.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schroth, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2374855, Registre du commerce Zurich, (20)
Immos 6 AG, in Kilchberg ZH, CHE-419.981.596, Hornhaldenstrasse 9, 8802 Kilchberg ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen der Immobilien-Branche sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Promotion von Immobilienprojekten sowie Beratung in sämtlichen Immobilienbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.07.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bernstein, Oskar, von Zürich, in Nassau (BS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schroth, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.