Renseignements sur Claude Mathias Schreiber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Claude Mathias Schreiber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005480601, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Elektro Elite Consulting AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.225.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005248594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Claude Mathias, von Winterthur, in Murten, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005462370, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev Genossenschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.875.898, Genossenschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Claude, von Winterthur, in Murten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005447508, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'960 vom 31.03.2022 Schweizerische Elektro-Einkaufs-Vereinigung eev Genossenschaft, in Urtenen-Schönbühl, CHE-101.875.898, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442952). [Erich Kähr wurde irrtümlich gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kähr, Erich, von Lauperswil, in Studen BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreiber, Claude, von Winterthur, in Murten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].