Renseignements sur Lucie Schraner
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lucie Schraner
Numéro de publication: HR02-1005106027, Registre du commerce Valais, (626)
Association pour les Intérêts des Hauts de Crans, à Crans-Montana, CHE-404.065.561, association (No. FOSC 5 du 09.01.2017, p.0, Publ. 3270319).
Nouvelle adresse:
c/o Frédéric Bonvin, L'Arnouvaz 204, Route du Zotzet 29, 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
[biffé: c/o Fiduciaire 13 Etoiles, Francis Schraner Sàrl , Route des Arolles 20, 3963 Crans-Montana 1]. c/o Fiduciaire 13 Etoiles Sàrl , Route des Arolles 20, 3963 Crans-Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Schraner, Lucie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, secrétaire, trésorière, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: à Chalais].
Numéro de publication: HR02-1004696821, Registre du commerce Valais, (626)
Société Immobilière Clairval SA, à Lens, CHE-103.648.480, société anonyme (No. FOSC 158 du 17.08.2011, p.0, Publ. 6299922).
Nouvelle adresse:
c/o Yoni Fellhauer, Route des Mélèzes 25, 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
c/o Fiduciaire 13 Etoiles Sàrl, Route des Arolles 20, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schraner, Francis, de Randogne, à Montana, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Schraner, Lucie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administratrice unique, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004546996, Registre du commerce Valais, (626)
Fiduciaire 13 Etoiles, Francis Schraner Sàrl, à Crans-Montana, CHE-108.568.799, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 06.01.2017, Publ. 3266783).
Modification des statuts:
26.12.2018.
Nouvelle raison sociale:
Fiduciaire 13 Etoiles Sàrl.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schraner-Gnaegi, Rosmarie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associée, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Schraner, Lucie, de Crans-Montana, à Crans-Montana, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00;
Schraner, Francis, de Crans-Montana, à Lens, associé, sans droit de signature, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle, pour 15 parts sociales de CHF 1'000.00].