Renseignements sur Lothar Schopp-Zimmermann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lothar Schopp-Zimmermann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005652918, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
KKG Kälte für Klima + Gewerbe AG, in Basel, CHE-106.352.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3882343).
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 20.10.2022 auf die neu gegründete Schopp AG, in Basel (CHE-439.701.854) über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopp, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schopp-Zimmermann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schallbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schopp, Lothar Othmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wick, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Eimeldingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Studer, Andreas, von Kreuzlingen, in Bettingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5122106, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
KKG Kälte für Klima + Gewerbe AG, in Basel, CH-270.3.001.284-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2003, S. 5, Publ. 1014534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaberg, Erwin, von Röthenbach im Emmental, in Riehen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziereisen, Friedrich, von Basel, in Oberohringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopp, Lothar Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schopp-Richwalski, Lothar, in Weil am Rhein (D), Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schopp-Zimmermann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schallbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schallbach (D), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wick, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Eimeldingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schopp, Angelika, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
KKG Kälte für Klima + Gewerbe AG, in Basel, Kälteanlagen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.191 vom 06.10.1997, S.7291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopp-Zimmermann, Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Schallbach (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weil am Rhein (D)].