Renseignements sur Jürg K. Schoop
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg K. Schoop
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4824690, Registre du commerce Argovie, (400)
Schoop + Co AG, in Lenzburg, CH-400.9.019.708-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 2, Publ. 2862472).
mit Hauptsitz in:
Baden.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.911.131-7.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 18.12.1957].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Peter, von Tüscherz-Alfermée, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spuler, Erich, von Endingen, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident und Delegierter und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knecht, Tobias, von Döttingen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4820312, Registre du commerce Argovie, (400)
Soba Inter AG, in Baden, CH-400.3.002.176-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 2, Publ. 4608572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoop-Meier, Brigitte, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Adrian, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4820306, Registre du commerce Argovie, (400)
Schoop + Co AG, in Baden, CH-400.3.911.131-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2007, S. 2, Publ. 3787966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoop, Jürg, von Dozwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Martin, von Dozwil, in Turgi, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schoop-Meier, Brigitte, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Adrian, von Dozwil, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.