Renseignements sur Stefan Schöning
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Stefan Schöning
Dernières notifications FOSC pour Stefan Schöning
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005987512, Registre du commerce Zurich, (20)
Stefan Schöning, in Zürich, CHE-381.787.629, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2020, Publ. 1004891262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöning, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005812825, Registre du commerce Schwyz, (130)
BSB Swiss Group GmbH, bisher in Baar, CHE-435.175.240, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982314).
Statutenänderung:
27.07.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Etzelstrasse 25, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demi, Besard, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schöning, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Demi, Beslind, von Baar, in Baar, Gesellschafter, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Adrian Christoph, von Bern, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1004982314, Registre du commerce Zoug, (170)
BSB Swiss Group GmbH (BSB Swiss Group Sàrl) (BSB Swiss Group Sagl) (BSB Swiss Group Ltd. liab. Co), in Baar, CHE-435.175.240, Neuhofstrasse 3C, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2020.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 08.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Demi, Besard, von Baar, in Obfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schöning, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Demi, Beslind, von Baar, in Baar, Gesellschafter, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.