Renseignements sur Urs Schöb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Schöb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7100422, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, publizierten TR-Eintrags Nr. 1372 vom 04.03.2013. BIOPOOL AG, in Basel, CH-270.3.012.722-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöb, Urs, von Gams, in Halden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5982806, Registre du commerce Berne, (36)
Anicom AG, in Bern, CH-035.3.002.864-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 3, Publ. 5908694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Hans-Ulrich, von Langnau im Emmental, in Jaberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöb, Urs, von Gams, in Halden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4251362, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
BIOPOOL AG, in Basel, CH-270.3.012.722-8, biologische Landwirtschaft usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 5, Publ. 2140878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Anton, von Dallenwil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchli, Thomas, von Tenna, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Max, von Thalheim an der Thur, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Peter, von Schüpfen, in Gipf-Oberfrick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Werner, von Alt St. Johann, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Cäsar, von Erlinsbach AG, in Seehof, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hockenjos, Christian, von Basel und Grellingen, in Palézieux, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renggli, Philipp, von Neuenkirch, in Neuenkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schöb, Urs, von Gams, in Halden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trepp, Georg, von Splügen, in Medels im Rheinwald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.