Renseignements sur Armin Schoch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Armin Schoch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Registre du commerce Grisons, (350)
Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA, in S c u o l, Erwerb, Erstellung und Betrieb von Bergbahnen und Skiliftanlagen sowie von Anlagen aller Art für den Tourismus, den Sport und die Freizeit und Nebenbetrieben wie Restaurants und Hotels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.1998, S. 5545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luppi, Men, von Sent und Dättlikon, in Sent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rauch, Roman, von Scuol, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Armin, von Herisau, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Gian- Andrea, von Küblis, in Sent, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarott, Cla, von Scuol, in Sent, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaudenz, Nicola Men, von Scuol, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brosi, Georg, von Klosters-Serneus, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Christen, von Grindelwald, in Scuol, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Grisons, (350)
Scuol Turissem SA, in Scuol, Entgeltliche Förderung des Tourismus für Scuol und Umgebung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 14.11.1996, S. 7010).
Domizil neu:
Stradun, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Armin, von Herisau, in Scuol, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perner, Joannes, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Gianin, von Küblis, in Sent, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Flor, Liselotte, von Worb und Lengwil, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Edwin A., von Winterthur und Dagmersellen, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Roland, von Wagenhausen, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Grisons, (350)
Pendicularas Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA (Bergbahnen Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent AG), in Scuol, Bau und Betrieb von Bergbahnen und Skiliften für den Transport von Personen und Waren, Aktiengesellschaft (SHAB-Nr.223 vom 16.11.1994, S.6274).
Statutenänderung:
31.8.1996.
Zweck neu:
Erwerb, Erstellung und Betrieb von Bergbahnen und Skiliftanlagen sowie von Anlagen aller Art für den Tourismus, den Sport und die Freizeit und Nebenbetrieben wie Restaurants und Hotels;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, pachten und verpachten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie sich mit solchen vereinigen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. (Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gritti, Constant, von St. Antönien und Scuol, in Scuol, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernegger, Walter, von Scuol, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bischoff, Dumeng, von Scuol, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peer, Tumasch, von Sent, in Scuol, Revisionsstelle;
Gernet, Franz, von Luzern, in Scuol, Revisionsstelle;
Stupan, Oscar, von Ardez, in Scuol, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plouda, Jon, von Ftan, in Ftan, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung);
Rauch, Roman, von Scuol, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schoch, Armin, von Herisau, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vitalini, Reto, von Wittenbach, in Scuol, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Gian-Andrea, von Küblis, in Sent, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hug, Martin, von Untervaz, in Sent, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lischana Fiduziari SA, in Scuol, Revisionsstelle.