Renseignements sur Andreas Schnyder
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Schnyder
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005394082, Registre du commerce Berne, (36)
Pattakí GmbH, in Bern, CHE-105.031.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Andreas, von Diessbach bei Büren, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pattakí Holding GmbH (CHE-185.965.171), in Bern, Gesellschafterin, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Berger, Michael, von Linden, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005091591, Registre du commerce Berne, (36)
Pattakí GmbH, in Bern, CHE-105.031.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025405).
Statutenänderung:
28.01.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, die Vermittlung, die Organisation und die Durchführung von Reisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Michael, von Linden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Schnyder, Andreas, von Diessbach bei Büren, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005025405, Registre du commerce Berne, (36)
Pattakí GmbH, in Bern, CHE-105.031.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S.4, Publ. 5441166).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Michael, von Linden, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schnyder, Andreas, von Diessbach bei Büren, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].