Renseignements sur Kurt Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt Schneider
Participations
Dernières notifications FOSC pour Kurt Schneider
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005027664, Registre du commerce Berne, (36)
Anatom GmbH, in Bern, CHE-109.898.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S.5, Publ. 4782840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Charles, von Sumiswald, in Hinterkappelen (Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schneider, Kurt, von Diessbach bei Büren, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Hanspeter, von Trub, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wittwer-Tabucol, Leonides, von Trub, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Portmann, Cédric, von Flühli, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4782840, Registre du commerce Berne, (36)
Anatom GmbH, in Bern, CH-035.4.031.086-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2002, S. 2, Publ. 716054).
Statutenänderung:
01.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit ergonomischen Produkten wie Stühle, Stehhilfen, Rückenmulden, Fussstützen etc. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Charles, von Sumiswald, in Hinterkappelen (Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schneider, Kurt, von Diessbach bei Büren, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Wittwer, Hanspeter, von Trub, in Hinterkappelen (Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ostermundigen und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 716054, Registre du commerce Berne, (36)
Anatom GmbH, in Bern, Rodtmattstrasse 94, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.10.2002.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit ergonomischen Produkten wie Stühle, Stehhilfen, Rückenmulden, Fussstützen etc.;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bichsel, Charles, von Sumiswald, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schneider, Kurt, von Diessbach bei Büren, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wittwer, Hanspeter, von Trub, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.