Renseignements sur Christelle Schneider
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christelle Schneider
Numéro de publication: HR02-1006090972, Registre du commerce Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 103 du 31.05.2023, Publ. 1005757512).
Autres adresses:
[biffé: Rue Louis-Favre 34, 2000 Neuchâtel]. [biffé: Rue de la Sainte-Famille 30, 1966 Saxonne (Ayent)]. Y-Parc, Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire];
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CHE-114.528.992), à Delémont, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005757512, Registre du commerce Jura, (670)
Biotec Biologie Appliquée SA, à Delémont, CHE-106.423.428, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2022, Publ. 1005474928).
Inscription ou modification de personne(s):
Gerber, François, de Langnau im Emmental, à Fontenais, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Adam, Philippe, de Wichtrach, à Péry (Péry-La Heutte), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: de Niederwichtrach, membre, avec signature individuelle];
Bütikofer, Gilles Mathias, de Zuzwil (BE), à Glovelier (Haute-Sorne), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Montefusco, Frédéric, ressortissant italien, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire;
Schneider, Christelle, de Echallens, à Neuchâtel, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire.