Renseignements sur Dominik Schneeberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dominik Schneeberger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Dominik Schneeberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2636149, Registre du commerce Berne, (36)
Sumec AG, in Niederbipp, CHE-112.412.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, Publ. 5976044).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Dominik, von Seeberg, in Rumisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneeberger, Janine, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biber Treuhand AG ( CHE-107.882.738), in Biberist, Revisionsstelle [bisher: Biber Treuhand AG ( CH-251.3.000.350-5)].
Numéro de publication: 3232410, Registre du commerce Berne, (36)
Sumec AG, in Niederbipp, CH-053.3.017.387-3, Erbringen von Dienstleistungen einschliesslich Engineering für mechanische Produktionsbetriebe, Produktion und Vertrieb von mechanischen Teilen und Komponenten sowie tätigen von Handelsgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 4, Publ. 2905686).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Friedrich, von Eriswil, in Balsthal, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Dominik, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bloch, Guido oder Tanner, Friedrich];
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bloch, Guido oder Tanner, Friedrich];
Schneeberger, Marianna, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2905686, Registre du commerce Berne, (36)
Sumec AG, in Niederbipp, CH-053.3.017.387-3, Lehnrüttimattweg 2, 4704 Niederbipp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2005.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen einschliesslich Engineering für mechanische Produktionsbetriebe, Produktion und Vertrieb von mechanischen Teilen und Komponenten sowie tätigen von Handelsgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.
Sacheinlage/Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Sumec Urs Schneeberger', in Niederbipp (CH-053.1.005.555-0) gemäss Vertrag vom 17.06.2005 und Inventar per 31.03.2005 mit Aktiven von CHF 2'421'681.65 und Fremdkapital von CHF 2'373'511.65 zum Preis von CHF 48'170, wofür 480 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben und dem Sacheinleger zudem CHF 170 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bloch, Guido, von Mümliswil-Ramiswil, in Sissach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Friedrich, von Eriswil, in Balsthal, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneeberger, Urs, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bloch, Guido oder Tanner, Friedrich;
Schneeberger, Dominik, von Seeberg, in Rumisberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bloch, Guido oder Tanner, Friedrich;
Legaudit, in Solothurn, Revisionsstelle.