Renseignements sur Friedrich Konrad Schmutz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Friedrich Konrad Schmutz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004593743, Registre du commerce Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CHE-255.455.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Friedrich Konrad, von Vechigen, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Joho, Markus, von Bettwil, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Christa, von Trub, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ogris-Martic, Filip Dr., österreichischer Staatsangehöriger, in Klagenfurt am Wörthersee (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautsch, Marion, österreichische Staatsangehörige, in Wabern (Köniz), mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 3325155, Registre du commerce Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Zäziwil-Reutenen, in Zäziwil, CHE-103.407.002, Genossenschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962635).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Zäziwil-Reutenen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Martin Nyffenegger, Gartenweg 2, 3532 Zäziwil.
Weitere Adressen:
[gestrichen: 3532 Zäziwil]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Friedrich genannt Fritz, von Vechigen, in Grosshöchstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Schüpbach , Matthias, von Schlosswil, in Zäziwil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fankhauser, Peter, von Trub, in Zäziwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Daniel, von Trub, in Zäziwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Jürg, von Langnau im Emmental, in Oberthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Manfred, von Eggiwil, in Zäziwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Nyffenegger, Martin, von Wyssachen, in Zäziwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier].
Numéro de publication: 1150791, Registre du commerce Berne, (36)
Maierhofer Schweiz AG, in Muri bei Bern, CH-036.3.058.467-5, Worbstrasse 46, 3074 Muri bei Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.10.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Gesamtkonzeption, die Planung und die Innenarchitektur insbesondere von Privatkliniken, Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Gastronomiebetrieben und Firmenniederlassungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und finanzieren sowie Wertschriften und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Immobilien, die nicht dem BewG unterliegen, erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen bzw. gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann ferner alle Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schmutz, Friedrich Konrad, von Vechigen, in Worb, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Maierhofer, Herbert Konrad, österreichischer Staatsangehöriger, in Pörtschach am Wörthersee (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.