Renseignements sur Roland Schmocker
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Roland Schmocker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004946466, Registre du commerce Berne, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
La Prova, Fabio, von Subingen, in Bettlach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Subingen].
Numéro de publication: 3298161, Registre du commerce Berne, (36)
Toneatti Engineering AG, in Bern, CHE-105.831.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2005, Publ. 2919832).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mamishaus (Schwarzenburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmocker, Roland, von Unterseen, in Rapperswil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Registre du commerce Berne, (36)
HTM Gebäudetechnik GmbH, in Muri bei Bern, Installation und Wartung von Haustechnikanlagen aller Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6482).
Statutenänderung:
11.06.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messner, Albert, von Vechigen, in Kaltacker, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toneatti, Reto, von Frutigen, in Mühlethurnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--];
Schmocker, Roland, von Ringgenberg BE, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].