Renseignements sur Wolfgang Schmidt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfgang Schmidt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3555797, Registre du commerce Argovie, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, in Mägenwil, CHE-107.295.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1831169).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, mit Einzelprokura.
Numéro de publication: 6793676, Registre du commerce Argovie, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, in Mägenwil, CH-020.3.911.876-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 2, Publ. 5646760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach AG, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden];
Kyburz, Judith, von Erlinsbach AG, in Wettingen, mit Einzelprokura [bisher: in Gebenstorf];
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrohrdorf, mit Einzelprokura [bisher: in Mägenwil].
Numéro de publication: 669734, Registre du commerce Argovie, (400)
Hiltbrand Systemtechnik AG, bisher in Küsnacht ZH, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2002, S. 19, Publ. 410480).
Gründungsstatuten:
31.05.1988.
Statutenänderung:
3.09.2002.
Sitz neu:
Mägenwil.
Domizil neu:
Eichlistrasse 17, 5506 Mägenwil.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von sowie Handel mit Komponenten, Geräten, Armaturen und Anlagen für die Regel- und Steuerungstechnik sowie einschlägige technische Beratung;
kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen Liegenschaften erwerben und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 350'000.--.
Aktien:
350 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 31.05.1988 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Hiltbrand Systemtechnik', in Küsnacht, gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 176 025.20, von dem CHF 150 000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hubert R., von Erlinsbach, in Baden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Kyburz, Judith, von Erlinsbach, in Gebenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sturm, Marco, von Läufelfingen, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Mägenwil, mit Einzelprokura [bisher: in Dietikon].