Renseignements sur Benedikt Christian Schmidt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Benedikt Christian Schmidt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005885273, Registre du commerce Glaris
Familienstiftung Scheller-Erni, in Glarus, CHE-422.561.711, c/o Auer Meier Zopfi AG, Bahnhofstrasse 18, 8750 Glarus, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
28.03.2023. 15.05.1930.
Zweck:
Mit der Stiftung bezweckt der Stifter die Fürsorge für sich, seine Ehefrau, seine eheliche Deszendenz, indem das Stiftungskapital mit der Familie des Stifters dauernd verbunden bleiben soll. Das Stiftungsvermögen darf gemäss Art. 335 ZGB verwendet werden. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Schmidt, Benedikt Christian, von Wädenswil, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waser, Johann Heinrich, genannt Heinz, von Zürich, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Kathrin, von Andelfingen, in Humlikon (Andelfingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Marlen, von Zunzgen, in Diepflingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freysz, Brigitte Nadine, genannt Nadine, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gubler Sennhauser, Bettina, von Zürich, in Arni AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Binder, Hans-Martin, von Zürich, in Zürich, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005696822, Registre du commerce Argovie, (400)
Linked-Laser AG, in Wettingen, CHE-391.996.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005103488).
Firma neu:
Linked-Laser AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Benedikt, von Wädenswil, in Klosters, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numéro de publication: HR02-1005335099, Registre du commerce Grisons
Stiftung Cardón, in Klosters, CHE-110.381.862, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290973).
Domizil neu:
c/o Meisser & Partner AG, Bahnhofstrasse 6, 7250 Klosters.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisser, Dr. J. David, von Klosters und Davos, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Benedikt, von Wädenswil, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.