Renseignements sur Ueli Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ueli Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004702173, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid Chaletbau AG, in Reichenbach im Kandertal, CHE-107.188.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S.5, Publ. 5643566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ueli, von Frutigen, in Dietlikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5643566, Registre du commerce Berne, (36)
Schmid Chaletbau AG, in Reichenbach im Kandertal, CH-092.3.007.482-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.1996, S. 1302).
Statutenänderung:
16.06.2009.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Zimmerei, Chaletbau und alle Tätigkeiten einer Bauunternehmung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen oder Zweigbüros in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke vermitteln, erwerben, überbauen, belasten, verwalten, vermieten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mir der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven von CHF 704'966.35 und Passiven von CHF 50'532.10 der erloschenen Einzelfirma 'Johann Schmid', in Wengi, Gemeinde Reichenbach im Kandertal BE, gemäss Bilanz 31.12.1995, zum Preis von Fr. 654'434.25, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 454'434.25 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: mit Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landmesser Treuhand AG - LATAG, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wengi, Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Schmid, Ueli, von Frutigen, in Dietlikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift];
Schmid, Johann, von Frutigen, in Reichenbach im Kandertal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wengi, Präsident mit Einzelunterschrift].