Renseignements sur Rudolf Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rudolf Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rudolf Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004908172, Registre du commerce Zoug, (170)
MEGA-MART GmbH, in Zug, CHE-102.070.070, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Flaach und Rheinau, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelka, Roman Kurt Othmar, von Bagnes, in Bagnes, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ruepp, Johann Peter, genannt Hans-Peter, von Sarmenstorf, in Greppen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004857004, Registre du commerce Zurich, (20)
ASS - All Steel Solutions GmbH, bisher in Zug, CHE-188.244.671, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687497).
Statutenänderung:
12.03.2020.
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
Dollikerstrasse 66, 8707 Uetikon am See.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Schlossereiprodukten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich beteiligen und solche Unternehmungen erwerben und errichten. Sie kann Grundeigentum erwerben, verwalten und verkaufen sowie Patente, Lizenzen etc. erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Flaach und Rheinau, in Zug, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Alfred, von Flaach und Rheinau, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004527560, Registre du commerce Lucerne, (100)
aaa-ha shopfittings ag, in Reiden, CHE-107.410.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2018, Publ. 1004474397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Flaach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Nusshof, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Jasmin, von Schwarzenburg, in Reiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alfred Müller + Partner AG (CHE-108.560.728), in Sempach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Michel, von Rohrbach, in Hägendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle;
Ursenbacher, Kurt, von Heimiswil, in Laufenburg, mit Einzelprokura.