Renseignements sur Peter Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5351016, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lichtblick Zentrum GmbH, in Wil SG, CH-320.4.057.726-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2005, S. 8, Publ. 2961368).
Statutenänderung:
04.08.2009.
Domizil neu:
Säntisstrasse 29, 9500 Wil .
Zweck neu:
Bewirtschaftet ein Zentrum mit Restaurant, vermietet Räumlichkeiten und betreibt Handel mit Produkten aller Art zur Förderung der Begegnung von Menschen, zum Aufbauen und Pflegen von Beziehungen, zum geistigen und sozio-kulturellen Austausch, zur Erhaltung des gesundheitlichen Wohlergehens (physisch und psychisch) und anderes mehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundeigentum erwerben, veräussern und halten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten..
Stammkapital neu:
CHF 293'000.00 [bisher: CHF 23'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 04.08.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 270'000.00 verrechnet, wofür 270 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich (per Brief oder E-Mail) an die aus dem Anteilbuch ersichtlichen Adressen sämtlicher Gesellschafter. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Pia, von Schwyz, in Unterentfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Furrer, Brigitte, von Sternenberg, in Bütschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Schmid, Peter, von Oberehrendingen, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ambühl, Barbara, von Wattwil, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 185 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Kuhn, Irene, von Illnau-Effretikon, in Riniken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Schwengeler, Christa, von Winterthur, in Wil SG, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:Schoch, Christa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00].
Numéro de publication: 2961368, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Lichtblick Zentrum GmbH, in Wil SG, CH-320.4.057.726-4, c/o Esoterikum C. Schoch, Kirchgasse 13, 9500 Wil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.07.2005.
Zweck:
Bewirtschaftet ein Zentrum mit Restaurant, vermietet Räumlichkeiten und betreibt Handel mit Produkten aller Art zur Förderung der Begegnung von Menschen, zum Aufbauen und Pflegen von Beziehungen, zum geistigen und sozio-kulturellen Austausch, zur Erhaltung des gesundheitlichen Wohlergehens (physisch und psychisch) und anderes mehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 23'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ambühl, Barbara, von Wattwil, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Blaser, Pia, von Schwyz, in Unterentfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Furrer, Brigitte, von Sternenberg, in Bütschwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Kuhn, Irene, von Illnau-Effretikon, in Riniken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Schmid, Peter, von Oberehrendingen, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Schoch, Christa, von Winterthur, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.