Renseignements sur Peter Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5163524, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TT Cargo AG, in Buchs SG, CH-320.3.047.188-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2007, S. 13, Publ. 3845384).
Firma neu:
TT Cargo AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.07.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Peter, von Kesswil, in Staad SG (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Jürg, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3845384, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
TT Cargo AG, in Buchs SG, CH-320.3.047.188-2, Durchführung internationaler Transporte usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 16.08.2000, S. 5577).
Domizil neu:
c/o JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG, Rheinstrasse 1, 9470 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JRT JÜRG ROHRER TREUHAND AG, in Buchs SG, Revisionsstelle;
Schwendener, Ernst, von Buchs SG und Sevelen, in Buchs SG, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Peter, von Kesswil, in Staad SG (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Rohrer, Jürg, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bösch & Rinderer Revisions AG, in Buchs SG, Revisionsstelle.
Registre du commerce Zoug, (170)
Tembrix AG, Sitz Zug, Beratung von Unternehmen und Privatpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 17.03.2000, S. 1817).
Eingetragene Personen Neu:
Trixl, Michael, Heimat Zug, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Latzer, Ursula, Heimat Oberbüren, in Ennetbaden, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Sesam Wirtschaftsprüfung AG, in Ennetbaden, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Odermatt, Markus, Heimat Zürich, in Uerzlikon, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[Schmid, Peter, Heimat Kesswil, in Staad SG, Mitglied mit Einzelunterschrift];
[MT Treuhand & Revisionsstellen AG, in Zug, Revisionsstelle].