Renseignements sur Martin Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Martin Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2178175, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Egghölzli, Bern, in Bern, CHE-102.187.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6437050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Martin, von Frutigen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Roger, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Markus, von Gunzgen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Dirk, von Bangerten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5084522, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Egghölzli, Bern, in Bern, CH-035.5.003.703-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2007, S. 3, Publ. 4238338).
Statutenänderung:
26.11.2008.
Domizil neu:
Scharnachtalstrasse 5, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung, ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermieten. Sie ist bestrebt, Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubieten. Die Vermietung von mehr als einer Wohnung an einen Genossenschafter oder Mieter ist nicht zulässig, ebenso das Zusammenlegen von Wohnungen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftung der Genossenschafter ausgeschlossen].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 28.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 36, 3000 Bern 15.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Miranda, von Wattenwil, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Daniel, von Bachenbülach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Martin, von Frutigen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Björk, Daniel, von Grosshöchstetten, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, René, von Landiswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Roger, von St. Stephan, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4238338, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Egghölzli, Bern, in Bern, CH-035.5.003.703-1, Die Genossenschaft bezweckt, ihren Mitgliedern Mietwohnungen zu tragbaren Bedingungen zu verschaffen, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2004, S. 1, Publ. 2058054).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Ulrich, von Sumiswald, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, David, von Eischoll, in Bern, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plüss, Hans, von Rothrist, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Daniel, von Bachenbülach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Martin, von Frutigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.