Renseignements sur Markus Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Schmid
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004680728, Registre du commerce Zurich, (20)
Renova-Roll AG, in Richterswil, CHE-108.566.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, S.0, Publ. 1276915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biggel, Alfred, von Zürich, in Russikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäubli, Marcel, von Horgen und Rüschlikon, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisoni, Pascal, von Urnäsch, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schmid, Markus, von Wädenswil und Seon, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hütten und Seon, in Hütten, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: 2042058, Registre du commerce Valais
Centre acoustique Maico Sàrl, à Sion, exploitation d'un centre acoustique, société à responsabilité limitée (FOSC no 190 du 02.10.2002, p. 14, publ. 668000).
Modification des statuts:
12.12.2003.
Nouvelle raison sociale:
Audistar Sàrl.
Personnes et signatures radiées:
Schmid, Markus, de Hütten et Seon, à Hütten, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 25'000.--;
Bill, Martin, de Kernenried, à Horgen, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 25'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Rieder, Beat, de Zurich, à Aeugst am Albis, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 50'000.--. [autres modifications statutaires non soumises à publication].
Registre du commerce Valais
Centre acoustique Maico Sàrl, à S i o n , exploitation d'un centre acoustique, achat, adaptation et réparation d'appareils acoustiques, etc... Société à responsabilité limitée (FOSC du 08.07.1997, no 128, p. 4782).
Personnes et signatures radiées:
Oberholzer Imesch, Käthi, de Goldingen, à Birgisch, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 25'000;
Vogel, Liliane, de Unterbäch, à Brig (Brig-Glis), associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 25'000.
Inscription ou modification de personnes:
Schmid, Markus, de Hütten et Seon, à Hütten, associé, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 25'000;
Bill, Martin, de Kernenried, à Horgen, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 25'000;
Perez, Philippe, citoyen français, à Savièse, gérant, avec signature individuelle.