Renseignements sur Markus Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Markus Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005383427, Registre du commerce Soleure, (241)
Podologie Steiner GmbH, in Solothurn, CHE-330.119.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2020, Publ. 1004801296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Markus, von Rüttenen, in Günsberg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuesta Alfonso, Christine, von Wangen an der Aare, in Wangen an der Aare, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid-Steiner, Myrta, von Rüttenen, in Günsberg, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004801296, Registre du commerce Soleure, (241)
Podologie Steiner GmbH, in Solothurn, CHE-330.119.630, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863311).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Rüttenen, in Günsberg, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2083409, Registre du commerce Soleure, (241)
Fernsehgenossenschaft Günsberg, in Günsberg, CHE-102.138.495, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6232066).
Statutenänderung:
30.03.2015.
Firma neu:
Fernsehgenossenschaft Günsberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Willy, von Rapperswil BE, in Günsberg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Marco, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Markus, von Rüttenen, in Günsberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Martin, von Oensingen, in Günsberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].