Renseignements sur Jeremias Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jeremias Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004636442, Registre du commerce Zurich, (20)
VSRUN GROUP AG, in Uetikon am See, CHE-176.469.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Jeremias, von Basadingen-Schlattingen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3100569, Registre du commerce Zurich, (20)
VSRUN GROUP AG, in Uetikon am See, CHE-176.469.795, Talweg 62, 8707 Uetikon am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.10.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung zu und den Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere den Handel mit Ernährungsprodukten, Nahrungsergänzungsmitteln sowie Wellness- und Pflegeprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Balaz, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin, Noël, von Fehraltorf, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Jeremias, von Basadingen-Schlattingen, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3385342, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs Multipay AG, in Wallisellen, CH-020.3.908.270-1, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des bargeldlosen und des papierlosen Zahlungsverkehrs, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, S. 18, Publ. 3105148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Harry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lehmann, Gérard, von Neuenburg, in Fully, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Jeremias, von Basadingen-Schlattingen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mohni, Joëlle, von Rüegsau, in Adlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riegel, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Patrick, von Basel, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Doess, Stefanie, von Mümliswil und Genf, in Olsberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schoch, Pascal, von Obfelden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sengupta, Robin, von Bürglen UR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wigger, Verena, von Entlebuch, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.