Renseignements sur Hans Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Schmid
Dernières notifications FOSC pour Hans Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005670400, Registre du commerce Berne, (36)
Treuhand Zwahlen AG, in Interlaken, CHE-107.192.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S.7, Publ. 5078336).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Hans, von Adelboden, in Unterseen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reuter, Mario, von Bretzwil, in Interlaken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Patrick, von Bretzwil, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Abplanalp, Christian, von Innertkirchen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberried am Brienzersee, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
von Allmen, Shane, von Lauterbrunnen, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005065151, Registre du commerce Berne, (36)
durchblick'S gmbh, in Unterseen, CHE-115.559.386, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005496).
Statutenänderung:
31.12.2020.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen kaufmännischer Art sowie weiterer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Werner, Jutta, von Adelboden, in Unterseen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Hans, von Adelboden, in Unterseen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schmid, Cédric, von Adelboden, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005033117, Registre du commerce Berne, (36)
ARBA Treuhand AG, in Muri bei Bern, CHE-106.212.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Rolf, von Langnau im Emmental, in Noflen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Patrick Michael, von Bretzwil, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mast , Peter, von Guggisberg, in Wichtrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Hans, von Adelboden, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].