Renseignements sur Christian Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Christian Schmid
Dernières notifications FOSC pour Christian Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005899453, Registre du commerce Zurich, (20)
BTZ Holding AG, bisher in Cham, CHE-102.338.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863653).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Sitz neu:
Birmensdorf (ZH).
Domizil neu:
c/o Hanspeter Gresch, Rütistrasse 4, 8903 Birmensdorf ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Hanspeter, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gresch, Hans-Peter, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005626737, Registre du commerce Zurich, (20)
Pro Data Treuhand AG, in Zürich, CHE-108.048.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, S.0, Publ. 1764483).
Statutenänderung:
28.11.2022.
Firma neu:
Bike Revolution AG.
Sitz neu:
Bassersdorf.
Domizil neu:
Gutrainstrasse 11, 8303 Bassersdorf.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Bikes und E-Bikes. Verwaltung von eigenem Vermögen sowie Erbringung von Treuhanddienstleistungen, IT-Dienstleistungen und jegliche andere mit diesem Zweck zusammenhängende Beratungs- und Handelsaktivitäten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu bebauen, zu veräussern und zu verwalten. Tätigkeiten in den Bereichen alternative und regenerative Energiequellen sowie der Wasserversorgung und Wasseraufbereitung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes fördern.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gresch, Hanspeter, von Zürich und Freienbach SZ, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenni, Susanna, von Zürich und Hausen am Albis, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schryber, Dr. Franz, von Kriens, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005431001, Registre du commerce Zurich, (20)
BCW Consulting GmbH, in Oberglatt, CHE-106.546.172, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2016, S.0, Publ. 2897547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Neerach].