Renseignements sur Simon Heinz Schmid-Brugger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Simon Heinz Schmid-Brugger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005613174, Registre du commerce Argovie, (400)
Ernst Frey AG, in Kaiseraugst, CHE-105.770.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber Partner AG (CHE-107.082.755), in Aarau, Revisionsstelle;
Bauer, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Lahr (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Brugger, Simon, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frey-Burkard, Ernst, von Wölflinswil und Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wölflinswil und Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CHE-370.772.724), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5748622, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Ernst Frey AG, in Augst, CH-280.9.914.004-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 4, Publ. 3640112).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst (HR AG).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG: 26.12.1957].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Jean-Claude, von Basel und Lüterkofen-Ichertswil, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Willi, von Hellikon, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rimle, Rafael, von Muolen, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lützelschwab, André, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey-Burkard, Ernst, von Kaiseraugst und Wölflinswil, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Brugger, Simon, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank, Andreas, von Augst, in Augst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4723662, Registre du commerce Soleure, (241)
Ernst Frey AG, in Nuglar-St. Pantaleon, CH-247.9.000.005-1, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2006, S. 12, Publ. 3645572).
mit Hauptsitz in:
Kaiseraugst.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-400.3.911.138-8.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Artikel 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Jean Claude, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasler, Willi, von Hellikon, in Wallbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rimle, Rafael, von Muolen, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lützelschwab, André, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Ernst, von Wölflinswil und Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmid-Brugger, Simon, von Kaiseraugst, in Kaiseraugst, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischofsberger, Reto, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blank, Andreas, von Augst, in Augst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haug, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Effringen-Kirchen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.