Renseignements sur Brigitte Heidi Schmid
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Brigitte Heidi Schmid
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5083650, Registre du commerce Zurich, (20)
B. Bösch Transporte AG, in Dietikon, CH-020.3.903.960-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2001, S. 6147).
Statutenänderung:
03.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Gütertransporten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch-Hunziker, Heidi, von Alt St. Johann, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fatzer, Dr. Walter, von Romanshorn und Fällanden, in Fällanden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Brigitte Heidi, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Roland, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5083634, Registre du commerce Zurich, (20)
Aktiengesellschaft F.H. Oehrli, Gold- und Silberwaren en gros, in Buchs ZH, CH-020.3.900.788-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 19, Publ. 2436966).
Statutenänderung:
03.06.2009.
Firma neu:
AG F.H. Oehrli Gold- & Silberwaren en gros.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere en gros Handel mit Gold- und Silberwaren.
Sie bezweckt ferner:
1. die Finanzierung von Handelsgeschäften, namentlich mit Gold- und Silberwaren aus dem Ausland;
2. die Übernahme von Vertretungen auf dem Gebiete der Gold- und Silberwaren;
3. den Erwerb und die Verwaltung von immateriellen Rechtsgütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Franz H. Oehrli', in Oberengstringen, gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.1.1989 und Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 50'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fatzer, Walter, von Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Regula, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roland, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Brigitte Heidi, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Registre du commerce Zurich, (20)
B. Bösch Transporte AG, in Dietikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2001, S. 1498).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösch-Hunziker, Burkhard, von Alt St. Johann, in Dietikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Biberstein, in Dietikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proma Treuhand GmbH, in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Roland, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Brigitte Heidi, von Buchs ZH, in Buchs ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fatzer, Dr. Walter, von Romanshorn und Fällanden, in Fällanden, Revisionsstelle.