Renseignements sur Nicola Alexander Schlup
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Nicola Alexander Schlup
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2469501, Registre du commerce Zurich, (20)
Goldbach Interactive (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-109.301.313, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2015, Publ. 2339127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlup, Nicola, von Lengnau BE, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Onea, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1161911, Registre du commerce Berne, (36)
Goldbach Interactive (Switzerland) AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.013.793-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2013, Publ. 984755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Bruno, von Appenzell, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlup, Nicola, von Lengnau BE, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Marco, von Fahrni, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6715642, Registre du commerce Berne, (36)
LuniLogic GmbH, in Muri bei Bern, CH-073.4.017.729-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, Publ. 6167588).
Statutenänderung:
05.06.2012.
Firma neu:
LuniLogic GmbH in Liq..
Sitz neu:
Uetendorf.
Domizil neu:
c/o Christoph Simon Nyffenegger, Dorfstrasse 23c, 3661 Uetendorf. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.06.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Christoph Simon, von Huttwil, in Uetendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schlup, Nicola Alexander, von Lengnau BE, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].